dr hab. Robert Szwed
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i ZarządzaniaKatedra Kultury Medialnej
Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.
- Kontakt
- Dorobek
- Rozkład zajęć
- Konsultacje
- Więcej informacji
- Dydaktyka
- Prace dyplomowe
- Pełnione funkcje
- Strona WWW
Pełnione funkcje
- Rzecznik Prasowy (od 2022-08-01)
- Kierownik Katedry (od 2019-10-01 do 2023-11-15)
- Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy (od 2015-11-01 do 2018-02-14)
- Kierownik Katedry (od 2014-10-01 do 2019-09-30)
- Pełnomocnik Rektora KUL (od 2014-03-06 do 2015-10-31)
- Kurator Katedry (od 2013-05-16 do 2014-09-30)